Andrea Lanz Müller
domicilié à Thun, de Wiliberg, Thun et Wiedlisbach Mandats actifs: SAV-FSA Service AG, Tannenhof AG et plus Connecté à: Karin Grobet Thorens, Vanessa Chambour, François Bohnet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Lanz Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Lanz Müller".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Lanz Müller" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Lanz Müller".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Lanz Müller
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Lanz Müller
Services pour l’enseignement scolaire et d’autres enseignements
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Agriculture (comestibles)
Office de notaire et avocat
Achat & vente de biens immobiliers propres
BranchCode_n/a
Services pour l’enseignement scolaire et d’autres enseignements
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Agriculture (comestibles)
Office de notaire et avocat
Achat & vente de biens immobiliers propres
BranchCode_n/a
Personnes privées avec le nom Andrea Lanz Müller
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Lanz Müller
Numéro de publication: 3575227, Registre du commerce Berne, (36)
Dynala AG, in Thun, CHE-101.675.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, Publ. 4697270).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alte Mühle AG, in Thun (CHE-100.944.321), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 896'282.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 774'876.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz Müller, Andrea, von Wiliberg, Thun und Wiedlisbach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wiliberg und Wiedlisbach, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7219800, Registre du commerce Berne, (36)
Alte Mühle AG, in Thun, CH-092.3.001.381-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, S. 3, Publ. 4697026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Raphael, von Wiedlisbach, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz Müller, Andrea, von Wiedlisbach, Thun und Wiliberg, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3995458, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung Tannenhof, in Bern, CH-035.7.016.681-4, Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.1995, S. 5821).
Domizil neu:
c/o Andrea Lanz Müller, Casinoplatz 8, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Harry, von Bern und Herbetswil, in Muri bei Bern, Kassier und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz Müller, Andrea, von Thun, Wiedlisbach und Wiliberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Kurt, von Neuenegg, in Ins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Märk, Richard, von Diepoldsau, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheurer, Jean-Louis, von Erlach, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Martin, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt-Lutz, Kathrin, von Oberdiessbach, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldmeier, Werner, von Wölflinswil, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Wattenwyl, Sigmund, von Bern, in Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brand Treuhand, in Bern, Revisor;
Hans Rudolf Brand, in Bern, Revisor.