Renseignements sur Andrea Lanz Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Lanz Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3575227, Registre du commerce Berne, (36)
Dynala AG, in Thun, CHE-101.675.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, Publ. 4697270).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alte Mühle AG, in Thun (CHE-100.944.321), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 896'282.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 774'876.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz Müller, Andrea, von Wiliberg, Thun und Wiedlisbach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wiliberg und Wiedlisbach, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7219800, Registre du commerce Berne, (36)
Alte Mühle AG, in Thun, CH-092.3.001.381-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, S. 3, Publ. 4697026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Raphael, von Wiedlisbach, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz Müller, Andrea, von Wiedlisbach, Thun und Wiliberg, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3995458, Registre du commerce Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung Tannenhof, in Bern, CH-035.7.016.681-4, Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.1995, S. 5821).
Domizil neu:
c/o Andrea Lanz Müller, Casinoplatz 8, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Harry, von Bern und Herbetswil, in Muri bei Bern, Kassier und Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz Müller, Andrea, von Thun, Wiedlisbach und Wiliberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Kurt, von Neuenegg, in Ins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Märk, Richard, von Diepoldsau, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheurer, Jean-Louis, von Erlach, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Martin, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt-Lutz, Kathrin, von Oberdiessbach, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldmeier, Werner, von Wölflinswil, in Gampelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Wattenwyl, Sigmund, von Bern, in Oberdiessbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brand Treuhand, in Bern, Revisor;
Hans Rudolf Brand, in Bern, Revisor.