Walter Kämpf
domicilié à Schwanden Sigrisw, de Sigriswil Mandats actifs: Garage + Carrosserie Baumann GmbH Buchen, Auto Kämpf AG Connecté à: Beat Zbinden, Christoph Kämpf, Ralf Kämpf et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Kämpf" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Kämpf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Kämpf" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Kämpf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Kämpf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Kämpf
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Walter Kämpf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Kämpf
Numéro de publication: HR02-1005226983, Registre du commerce Berne, (36)
Garage + Carrosserie Baumann GmbH Buchen, in Horrenbach-Buchen, CHE-113.901.077, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909203).
Statutenänderung:
17.06.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Christoph, von Oberdiessbach, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Beat, von Guggisberg, in Thierachern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Kämpf, Walter, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numéro de publication: 4414486, Registre du commerce Berne, (36)
Fahrschule Zytglogge Roland Wälti + Partner, in Bern, CH-035.2.017.214-4, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2004, S. 3, Publ. 2476202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämpf, Walter, von Sigriswil, in Hinterkappelen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpfer, Urs, von Walterswil BE, in Cudrefin, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Fritz, von Arni BE, in Belp, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuche, Raymond, von Le Pâquier NE, in Schmitten FR, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Alfred, von Thun, in Rümlang, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4187056, Registre du commerce Berne, (36)
Garage + Carrosserie Baumann GmbH Buchen, in Horrenbach-Buchen, CH-036.4.040.433-6, Buchen, 3623 Teuffenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.10.2007.
Zweck:
Betrieb einer Garage mit Carrosseriewerkstatt sowie Handel mit Fahrzeugen, Autoersatzteilen und Zubehör, Pneus, Batterien etc. . Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Baumann, Christoph, von Aeschlen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Zbinden, Beat, von Guggisberg, in Thierachern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Kämpf, Walter, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.