Bruno Hausammann-Salvi Jun.
domicilié à Uttwil, de Romanshorn Mandats actifs: Hausammann Caravans & Boote AG, Gebr. Hausammann AG Connecté à: Urs Hausammann, Bruno Hausammann Sen., Urs Hausammann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Hausammann-Salvi Jun." à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Hausammann-Salvi Jun.".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Hausammann-Salvi Jun." à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Hausammann-Salvi Jun.".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bruno Hausammann-Salvi Jun.
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bruno Hausammann-Salvi Jun.
Commerce de biens de consommation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de biens de consommation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Bruno Hausammann-Salvi Jun.
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bruno Hausammann-Salvi Jun.
Numéro de publication: HR02-1005536892, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hausammann Boote AG, in Romanshorn, CHE-101.924.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409458).
Statutenänderung:
11.07.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Urs, von Romanshorn, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausammann, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausammann-Salvi, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Yves Peter, von Fischingen, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bosshart, Barbara, von Fischingen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004982665, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ABC Sport, Spiel & Freizeit AG, in Uttwil, CHE-101.924.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775701).
Statutenänderung:
18.08.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich Sport, Spiel und Freizeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.08.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Jakob, von Romanshorn, in Uttwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann, Urs, von Romanshorn, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausammann, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bischofszell, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hausammann-Salvi, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.