Renseignements sur Bruno Hausammann Sen.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Hausammann Sen.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005939231, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Roldag, Romanshorner Lagerhaus und Dienstleistungs AG, in Romanshorn, CHE-104.053.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Yves, von Fischingen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Gisler, Thomas, von Flüelen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Läderach, Beat, von Worb, in Humlikon (Andelfingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: HR02-1005803626, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hausammann Caravans & Boote AG, in Uttwil, CHE-102.091.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910914). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann-Salvi, Bruno (1967), von Romanshorn, in Uttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hausammann, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hausammann, Urs, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005536892, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hausammann Boote AG, in Romanshorn, CHE-101.924.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409458).
Statutenänderung:
11.07.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Urs, von Romanshorn, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausammann, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausammann-Salvi, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Yves Peter, von Fischingen, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bosshart, Barbara, von Fischingen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.