Ian Sheppard Elliott
domicilié à Figueira da Foz, de Vereinigtes Königreich Mandats actifs: BIKO Invest AG Connecté à: Markus Kobel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ian Sheppard Elliott" à jour.Vous suivez maintenant "Ian Sheppard Elliott".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ian Sheppard Elliott" à jour.Vous suivez maintenant "Ian Sheppard Elliott".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ian Sheppard Elliott
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ian Sheppard Elliott
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Ian Sheppard Elliott
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ian Sheppard Elliott
Numéro de publication: HR02-1005966687, Registre du commerce Berne, (36)
BIKO Immo AG, in Lyssach, CHE-108.549.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2022, Publ. 1005607571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elliott, Ian Sheppard, britischer Staatsangehöriger, in Figueira da Foz (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005607571, Registre du commerce Berne, (36)
BIKO Immo AG, in Lyssach, CHE-108.549.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2017, Publ. 3717271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Rudolf, von Krauchthal, in Hettiswil bei Hindelbank (Krauchthal), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Markus, von Krauchthal, in Utzenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hofer, Christoph, von Wengi, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Elliott, Ian Sheppard, britischer Staatsangehöriger, in Figueira da Foz (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Boulogne-Billancourt (FR), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6966484, Registre du commerce Berne, (36)
Biko Maschinenbau AG, in Lyssach, CH-053.3.003.465-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, Publ. 6136366).
Statutenänderung:
28.11.2012.
Firma neu:
BIKO Immo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 28.11.2012 die Liegenschaften Lyssach Grundbuchblätter Nrn. 529 und 1014 zum Maximalpreis von CHF 3'700'000.00 zu übernehmen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Rudolf, von Krauchthal, in Hettiswil bei Hindelbank (Krauchthal), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hettiswil bei Hindelbank (Gemeinde Krauchthal), einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Kobel, Markus, von Krauchthal, in Jegenstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Elliott, Ian Sheppard, britischer Staatsangehöriger, in Boulogne-Billancourt (FR), Mitglied, mit Einzelunterschrift.