Renseignements sur Christoph Hofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christoph Hofer
Dernières notifications FOSC pour Christoph Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005793323, Registre du commerce Berne, (36)
BIKO Verladetechnik AG, in Lyssach, CHE-258.683.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Christoph, von Wengi, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Hansjürg, von Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emch, Bernhard, von Bern und Lüterswil-Gächliwil, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Markus, von Krauchthal, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nösberger, Matthias, von Tafers, in Luterbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005607571, Registre du commerce Berne, (36)
BIKO Immo AG, in Lyssach, CHE-108.549.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2017, Publ. 3717271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Rudolf, von Krauchthal, in Hettiswil bei Hindelbank (Krauchthal), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Markus, von Krauchthal, in Utzenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hofer, Christoph, von Wengi, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Elliott, Ian Sheppard, britischer Staatsangehöriger, in Figueira da Foz (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Boulogne-Billancourt (FR), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005347316, Registre du commerce Berne, (36)
BIKO Verladetechnik AG, in Lyssach, CHE-258.683.799, Moserstrasse 15, 3421 Lyssach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.11.2021.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der BIKO Engineering AG, in Lyssach (CHE-106.648.335). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 08.09.2021 Aktiven von CHF 393'077.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 247'339.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Handel, Import und Export von Maschinen und Steuerungen aller Art, insbesondere im Bereich des Transportwesens. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kobel, Markus, von Krauchthal, in Utzenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hofer, Christoph, von Wengi, in Rüdtligen (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.