Raphael Egli
domicilié à Ebikon, de Ruswil Mandats actifs: PEC Egli Consulting GmbH Connecté à: Peter Egli, Dominic Egli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Raphael Egli" à jour.Vous suivez maintenant "Raphael Egli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Raphael Egli" à jour.Vous suivez maintenant "Raphael Egli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Raphael Egli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Raphael Egli
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Raphael Egli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Raphael Egli
Numéro de publication: HR02-1005273594, Registre du commerce Zurich, (20)
Novatherm Oefen AG, in Rümlang, CHE-107.347.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2008, S.30, Publ. 4751454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Raphael, von Zumikon, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Egli-Bühler, Brigitte, von Zumikon, in Rümlang, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Daniel, von Rümlang, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bischofberger, Marianne, von Glarus Nord, in Niederhasli, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005255408, Registre du commerce Nidwald, (150)
Geburtshaus Stans GmbH, in Stans, CHE-105.400.181, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joller-Odermatt, Marie Theres, von Dallenwil, in Stans, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Widmer-Widmer, Doris, von Kriens, in Kriens, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu-Kübler, Susanne, von Hohenrain und Rain, in Alpnach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Leu, Susanne];
Junker-Meyer, Regula, von Olten und Rapperswil (BE), in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Auf der Maur, Veronica Marieanna, von Ingenbohl, in Schwyz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Egli, Raphaela, von Sursee, in Burgdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kriens];
Gerber, Livia, von Langnau im Emmental, in Schwyz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rey, Lucia, von Luzern, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005156079, Registre du commerce Lucerne, (100)
PEC Peter Egli Consulting GmbH, in Horw, CHE-114.326.661, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550812).
Statutenänderung:
09.04.2021.
Firma neu:
PEC Egli Consulting GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Schulung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Human Resources, Unternehmens-Strategieentwicklung und im digitalen Marketing und Vertrieb sowie Beratung und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Peter, von Ruswil, in Horw, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Egli, Dominic, von Ruswil, in Sempach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Egli, Raphael, von Ruswil, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.