Renseignements sur Peter Egli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Egli
Dernières notifications FOSC pour Peter Egli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005156079, Registre du commerce Lucerne, (100)
PEC Peter Egli Consulting GmbH, in Horw, CHE-114.326.661, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550812).
Statutenänderung:
09.04.2021.
Firma neu:
PEC Egli Consulting GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Schulung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Human Resources, Unternehmens-Strategieentwicklung und im digitalen Marketing und Vertrieb sowie Beratung und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Peter, von Ruswil, in Horw, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Egli, Dominic, von Ruswil, in Sempach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Egli, Raphael, von Ruswil, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004759184, Registre du commerce Lucerne, (100)
Apitec AG, in Meggen, CHE-113.647.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Peter, von Ruswil, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Philipp, von Ebikon, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004642684, Registre du commerce Lucerne, (100)
Apitec AG, in Meggen, CHE-113.647.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S.16, Publ. 5140242).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Philipp, von Ebikon, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egli, Peter, von Ruswil, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.