Moritz Bühlmann
domicilié à Brienz, de Luzern Mandats actifs: VEREIN 'ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP' Connecté à: Lisa Raimund, Lucrezia Salzgeber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Moritz Bühlmann" à jour.Vous suivez maintenant "Moritz Bühlmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Moritz Bühlmann" à jour.Vous suivez maintenant "Moritz Bühlmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Moritz Bühlmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Moritz Bühlmann
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Moritz Bühlmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Moritz Bühlmann
Numéro de publication: HR02-1004671036, Registre du commerce Berne, (36)
VEREIN "ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP", in Brienz (BE), CHE-115.794.148, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2017, Publ. 3703519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrenpreis, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Böni, Monica, von Trogen, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Moritz, genannt Moris, von Luzern, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Becker, Johanna Maria, deutsche Staatsangehörige, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hässig Da Felicidade, Angelika, von Nesslau, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4338561, Registre du commerce Lucerne, (100)
Bühlmann Möbel & Innenausbau GmbH, in Ruswil, CHE-112.996.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, Publ. 1843875).
Firma neu:
Bühlmann Möbel & Innenausbau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29.06.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Moritz Bühlmann, Rosswöschstrasse 5, 6017 Ruswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Moritz, von Ruswil, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2660141, Registre du commerce Berne, (36)
VEREIN 'ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP', in Brienz (BE), CHE-115.794.148, Verein (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrenpreis, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift];
Böni, Monica, von Trogen, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Fellmann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Moritz, genannt Moris, von Luzern, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].