Lucien Bühler
domicilié à Tramelan, de Sigriswil Mandats actifs: Société coopérative FD-INFO Connecté à: Roland Benoît, Roland Voutat Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lucien Bühler" à jour.Vous suivez maintenant "Lucien Bühler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lucien Bühler" à jour.Vous suivez maintenant "Lucien Bühler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lucien Bühler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lucien Bühler
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Lucien Bühler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lucien Bühler
Numéro de publication: HR02-1005721384, Registre du commerce Berne, (36)
Coopérative FD - INFO, à Saint-Imier, CHE-102.229.904, société coopérative (No. FOSC 167 du 29.08.2012, p.0, Publ. 6826612).
Modification des statuts:
06.04.2022.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative FD-INFO.
Nouvelle adresse:
c/o Jean Bachmann, Rue Baptiste-Savoye 62, 2610 St-Imier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, vice-président, avec signature collective à deux;
Mohni, Marcel, de Wynigen, à Bévilard, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Benoit, Roland, de Romont (BE), à Corgémont, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray (Valbirse), membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Numéro de publication: 1580827, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation 16-Mars, à Moutier, CHE-110.388.315, fondation (No. FOSC 58 du 22.03.2012, Publ. 6604930).
Nouveau nom:
Fondation 16-Mars en liquidation. La fondation est dissoute selon décision du 05.05.2014 de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne.
Adresse de liquidation:
c/o Roland Voutat, rue des Tilleuls 5, 2735 Malleray.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux];
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: caissier avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 6568368, Registre du commerce Valais, (600)
Fondation NLZ - Centre national de performance Brigue-Glis, in Brig-Glis, CH-600.7.013.108-3, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 20, Publ. 5739552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Lucien, von Sigriswil, in Tramelan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaer, Jean-Michel, von Corcelles-Cormondrèche, in Corcelles NE (Corcelles-Cormondrèche), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.