Adresse
c/o Jean Bachmann
Rue Baptiste-Savoye 62
2610 St-Imier
Renseignements sur Société coopérative FD-INFO
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société coopérative FD-INFO
- Société coopérative FD-INFO a son siège social à St-Imier et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 12.04.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Société coopérative FD-INFO est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-102.229.904.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: DENNER Partenaire, Fehrat KARADAS, EdElla Sàrl, Le Phono C. Vaney.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.01.1980
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Saint-Imier
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.5.003.159-5
IDE/TVA
CHE-102.229.904
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Edition d'un journal hebdomadaire destiné à promouvoir la vie politique, économique, culturelle et sociale du Jura bernois et de toute autre publication.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Coopérative FD - INFO
- FD-Info
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société coopérative FD-INFO
Numéro de publication: HR02-1005721384, Registre du commerce Berne, (36)
Coopérative FD - INFO, à Saint-Imier, CHE-102.229.904, société coopérative (No. FOSC 167 du 29.08.2012, p.0, Publ. 6826612).
Modification des statuts:
06.04.2022.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative FD-INFO.
Nouvelle adresse:
c/o Jean Bachmann, Rue Baptiste-Savoye 62, 2610 St-Imier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Houmard, Marc-André, de Champoz, à Malleray, vice-président, avec signature collective à deux;
Mohni, Marcel, de Wynigen, à Bévilard, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Benoit, Roland, de Romont (BE), à Corgémont, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Bühler, Lucien, de Sigriswil, à Tramelan, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Voutat, Roland, de Sorvilier, à Malleray (Valbirse), membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Numéro de publication: 6826612, Registre du commerce Berne, (36)
FD - Info, à Saint-Imier, CH-073.5.003.159-5, société coopérative (No. FOSC 98 du 22.05.1995, p. 2849).
Modification des statuts:
05.05.2010.
Nouvelle raison sociale:
Coopérative FD - INFO.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[La mention relative à la responsabilité est radiée d'office conformément à l'art. 87 al. 1, let. j, ORC.] [biffé: Responsabilité/Versements supplémentaires : les associés sont exonérés de toute responsabilité quant aux engagements pris par la société, lesquels sont uniquements garantis par la fortune sociale.].Nouvelles obligations: Obligation de fournir des prestations: selon statuts. [précédemment: Obligations : chaque associé est tenu d'acquérir une part sociale.].Selon déclaration du 02.07.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Henri-Louis, de Fenin-Vilars-Saules, à Tavannes, président, avec signature collective à deux;
Althaus, Francis, de Rüderswil, à Moutier, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Benoit, Roland, de Romont BE, à Corgémont, président, avec signature collective à deux;
Mohni, Marcel, de Wynigen, à Bévilard, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Registre du commerce Berne, (36)
F D ¬ Info, à St-Imier, édition d'un journal hebdomadaire, société coopérative (FOSC du 25.3.1991, no58, p.1233). Max Negri, André Ory, Josiane Aegerter, Marie-Josée Dornbierer-Iff, Alexandre Glauser et Heidi Wälchli ont démissionné, leurs pouvoirs sont éteints.
Sont nommés:
Henri-Louis Favre, de Fenin, Vilars, Saules, à Tavannes, président;
Marc-André Houmard, de Champoz, à Malleray, vice-président, tous deux avec signature collective à deux;
Roland Voutat, de Sorvillier, à Malleray, administrateur;
Francis Althaus, de Rüderswil, à Moutier, membre, tous deux avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.