Fabio Assante
domicilié à Ueberstorf, de Italie Mandats actifs: PROPRIETAS IMMOBILIEN AG, RE-ENTRY AG et plus Connecté à: Filippo Daniele Melena, Sebastiano Sbriglione Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabio Assante" à jour.Vous suivez maintenant "Fabio Assante".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabio Assante" à jour.Vous suivez maintenant "Fabio Assante".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fabio Assante
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fabio Assante
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Autres services de spectacles et d’activités récréatives
Personnes privées avec le nom Fabio Assante
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fabio Assante
Numéro de publication: HR02-1005785636, Registre du commerce Schwyz, (130)
RE-ENTRY AG, bisher in Ennetbürgen, CHE-160.417.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699735).
Statutenänderung:
22.06.2023.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Talstrasse 12, 8852 Altendorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sbriglione, Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, in Kaufdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri bei Bern];
Assante, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Ueberstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuenegg].
Numéro de publication: HR02-1005763573, Registre du commerce Berne, (36)
Gentlemen's Poker Club GmbH, in Bern, CHE-364.651.064, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2023, Publ. 1005690997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MEB Trade GmbH (CHE-204.393.917), in Steffisburg, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
PROPRIETAS IMMOBILIEN AG (CHE-455.094.946), in Ueberstorf, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
eventONE ag (CHE-313.773.633), in Altendorf, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eichenberger, Marco, von Beinwil am See, in Steffisburg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Assante, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Ueberstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005690997, Registre du commerce Berne, (36)
Gentlemen's Poker Club GmbH, in Bern, CHE-364.651.064, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2022, Publ. 1005450953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sbriglione, Sebastiano, italienischer Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MEB Trade GmbH (CHE-204.393.917), in Steffisburg, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
PROPRIETAS IMMOBILIEN AG (CHE-455.094.946), in Ueberstorf, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
eventONE ag (CHE-313.773.633), in Altendorf, Gesellschafterin, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eichenberger, Marco, von Beinwil am See, in Steffisburg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Assante, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Ueberstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00].