Renseignements sur Christoph Dietze
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Dietze
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006004174, Registre du commerce Schwyz, (130)
eventONE ag, in Altendorf, CHE-313.773.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bise, Emil, von Nidau, in Sonceboz-Sombeval, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietze, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Eichenberger, Marco, von Beinwil am See, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leto, Eugenio, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005890905, Registre du commerce Schwyz, (130)
ALL FINANCE HOLDING AG, in Feusisberg, CHE-115.560.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672870).
Statutenänderung:
27.10.2023.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Talstrasse 12, 8852 Altendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietze, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005863323, Registre du commerce Schwyz, (130)
Travel Gate AG, in Altendorf, CHE-107.660.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005718962).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietze, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ilic, Slobodan, von Suhr, in Glattfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Suhr, Mitglied, mit Einzelunterschrift].