Pascal William Jacques Affolter
domicilié à Penthalaz, de Grenchen Connecté à: Jacques Bonvin, Jacques Bonvin, Jacques Bonvin et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pascal William Jacques Affolter" à jour.Vous suivez maintenant "Pascal William Jacques Affolter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pascal William Jacques Affolter" à jour.Vous suivez maintenant "Pascal William Jacques Affolter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pascal William Jacques Affolter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pascal William Jacques Affolter
Production et approvisionnement en électricité
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des autres institutions financières
Production et approvisionnement en électricité
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Pascal William Jacques Affolter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pascal William Jacques Affolter
Numéro de publication: HR02-1004852559, Registre du commerce Valais, (626)
BUYECO Sàrl, à Sion, CHE-470.870.882, société à responsabilité limitée (No. FOSC 78 du 24.04.2017, p.0, Publ. 3482675).
Modification des statuts:
26.02.2020.
Nouveau siège:
Arbaz.
Nouvelle adresse:
Route du Stade 11, 1974 Arbaz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jodet, Luc Frédéric Clément, de Aarwangen, à Lausanne, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 21 parts sociales de CHF 100.00;
Martinelli, Antoine, de La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 23 parts sociales de CHF 100.00;
Praxis Energia SA (CHE-113.752.239), à Le Vaud, associée, pour 81 parts sociales de CHF 100.00;
Mulone, Fabio, de Borex, à Perroy, gérant, sans droit de signature, .
Inscription ou modification de personne(s):
Pfister, Richard, de Zürich, à Semsales, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 20 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 75 parts sociales de CHF 100.00];
Affolter, Pascal William Jacques, de Grenchen, à Penthalaz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 90 parts sociales de CHF 100.00;
Bonvin, Jacques, de Arbaz, à Attalens, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 90 parts sociales de CHF 100.00.
Numéro de publication: 3153015, Registre du commerce Valais, (626)
ANDIS SA, à Arbaz, CHE-455.931.269, société anonyme (No. FOSC 151 du 07.08.2012, Publ. 6801272).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bonvin, Jacques, de Arbaz, à Chexbres, président, avec signature collective à deux;
Affolter, Pascal, de Grenchen, à Penthalaz, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Millioud, Antoine, de Penthéréaz, à Allschwil, administrateur et président, avec signature collective à deux;
Schmidlin, Meinrad Stefan, de Dittingen, à Dittingen, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 1547135, Registre du commerce Valais, (626)
SunnySun SA, à Arbaz, CHE-136.133.509, Route du Stade no 11, 1974 Arbaz, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
21.05.2014.
But:
La production et la vente d'énergie renouvelable, l'établissement de contrats de distribution et la réalisation de projets de production d'énergie (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par lettre recommandée.
Personne(s) inscrite(s):
Bonvin, Jacques, de Arbaz, à Attalens, président, avec signature collective à deux;
Affolter, Pascal, de Grenchen, à Penthalaz, administrateur, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 21.05.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.