Renseignements sur VetSun SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de VetSun SA
- VetSun SA a son siège social à Attalens et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Production et approvisionnement en électricité».
- L’entreprise a été fondée en 18.07.2022 et a 2 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 20.03.2024.
- L’entreprise VetSun SA est inscrite sous l’IDI CHE-380.408.817.
- À la même adresse comme VetSun SA il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Sunstreet SA, UNITI SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.07.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Attalens
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.581.042-0
IDE/TVA
CHE-380.408.817
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la production et la vente d'énergie renouvelable, l'établissement de contrats de distribution et la réalisation de projets de distribution d'énergie. La société peut également: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour VetSun SA
Numéro de publication: HR02-1005990173, Registre du commerce Fribourg, (217)
VetSun SA, à Romont (FR), CHE-380.408.817 (FOSC du 13.11.2023, p. 0/1005883102). Siège transféré à Attalens.
Nouvelle adresse:
Route de Granges 50, 1616 Attalens.
Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier postal ou courrier électronique). Statuts modifiés le 06.02.2024.
Numéro de publication: HR02-1005883102, Registre du commerce Fribourg, (217)
VetSun SA, à Romont (FR), CHE-380.408.817 (FOSC du 21.07.2022, p. 0/1005526041).
Personne inscrite radiée:
Hanbali Masri Rafic, administrateur, signature individuelle.
Nouvelles personnes inscrites:
Bonvin Jacques, de Arbaz, à Attalens, administrateur, président, signature collective à deux;
Affolter Pascal William Jacques, de Grenchen, à Penthalaz, administrateur, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR01-1005526041, Registre du commerce Fribourg, (217)
VetSun SA, à Romont (FR), Route de la Maillarde 5, c/o Kromatix SA, 1680 Romont FR, CHE-380.408.817. Nouvelle société anonyme. Statuts du 08.06.2022.
But:
la société a pour but la production et la vente d'énergie renouvelable, l'établissement de contrats de distribution et la réalisation de projets de distribution d'énergie.
La société peut également:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
FOSC.
Personne inscrite:
Hanbali Masri Rafic, de France, à Morges, administrateur, signature individuelle. Selon déclaration du 08.06.2022, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.