Renseignements sur Jacques Bonvin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jacques Bonvin
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jacques Bonvin
Numéro de publication: 3911159, Registre du commerce Valais, (626)
Sunseed SA, à Grône, CHE-109.598.231, société anonyme (No. FOSC 123 du 29.06.2010, Publ. 5699914).
Modification des statuts:
20.11.2017.
Nouveau siège:
Arbaz.
Nouvelle adresse:
Route du Stade 11, 1974 Arbaz.
Inscription ou modification de personne(s):
Bonvin, Jacques, de Arbaz, à Attalens, président du conseil, avec signature collective à deux [précédemment: à Lausanne].
Numéro de publication: 6374824, Registre du commerce Valais, (621)
Saxon Soleil SA, à Saxon, CH-621.3.008.324-5, c/o Léo Farquet, Rue du Simplon 16, 1907 Saxon.
Autre adresse:
Case postale 50, 1907 Saxon. société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
04.10.2011.
But:
mettre en valeur le potentiel énergétique de la région de Saxon selon les principes industriels et dans le respect du développement durable, notamment construire et exploiter une ou plusieurs centrales photovoltaïques, notamment à Saxon, ainsi que d'autres centrales photovoltaïques dans la région de Saxon, dans le canton du Valais, en Suisse et à l'étranger;
participer à la construction et à l'exploitation de toute centrale photovoltaïque et de toute installation de production d'énergies dites renouvelables (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 300'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 300'000.00.
Actions:
300 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 04.10.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Farquet, Léo, de Martigny, à Saxon, président, avec signature collective à deux avec Jacques Bonvin ou Pascal Affolter;
Bonvin, Jacques, de Arbaz, à Lausanne, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec Léo Farquet ou Daniel Vouilloz;
Vouilloz, Daniel, de Saxon, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Affolter, Pascal, de Grenchen, à Penthalaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: 5699914, Registre du commerce Valais, (626)
Sunseed SA, précédem. à Lausanne, CH-550.1.029.872-2, société anonyme (FOSC du 03.12.2003).
Modification des statuts:
15.06.2010.
Nouveau siège:
Grône.
Nouvelle adresse:
Route des Mayens 45, 3979 Grône.
Nouveau but:
production et vente d'énergie renouvelable, établissement de contrats de distribution et réalisation de projets de production d'énergie (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1000.--, avec restrictions quant à la transmissibilité.
Faits qualifiés:
Apports en nature, reprise de biens : une centrale de production d'énergie photovoltaïque pour CHF 250'000.-- au maximum [comme précédemment].
Organe de publication:
FOSC.
Personne et signature radiée:
Revica Sàrl, à Crissier, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Bonvin, Jacques, de Arbaz, à Lausanne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Affolter, Pascal, de Granges, à Penthalaz, administrateur, avec signature collective à deux [comme précédemment]. Selon déclaration du conseil d'administration du 15.06.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].