Nina Aegerter
domicilié à Regensberg, de Zürich Mandats actifs: IT Wing GmbH Connecté à: Franco Winiger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nina Aegerter" à jour.Vous suivez maintenant "Nina Aegerter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nina Aegerter" à jour.Vous suivez maintenant "Nina Aegerter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nina Aegerter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nina Aegerter
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Nina Aegerter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nina Aegerter
Numéro de publication: 5661014, Registre du commerce Lucerne, (100)
SportOrg GmbH, in Luzern, CH-100.4.786.777-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2006, S. 8, Publ. 3541166).
Statutenänderung:
28.05.2010. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aegerter, Nina, von Zürich, in Regensberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegerter, Samuli, von Zürich, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Numéro de publication: 4584758, Registre du commerce Zoug, (170)
Soft Wing GmbH, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.4.055.392-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 11, Publ. 4059928).
Gründungsstatuten:
31.03.2004.
Statutenänderung:
19.06.2008.
Firma neu:
Skywood Systems GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bundesstrasse 3, 6304 Zug.
Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb von Sotware sowie allgemeiner EDV-Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Alfänger, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in St. Blasien (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Aegerter, Nina, von Zürich, in Regensberg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
London Commerce Ltd , in London (GB), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alfänger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in St. Blasien (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Iten, Markus, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3541166, Registre du commerce Lucerne, (100)
SportOrg GmbH, in Luzern, CH-100.4.786.777-4, Tribschenstrasse 70, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.09.2006.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Sport und Marketing;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Aegerter, Samuli, von Zürich, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Aegerter, Nina, von Zürich, in Regensberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.