Adresse
c/o Stiftung PWG
Werdstrasse 36
8004 Zürich
Renseignements sur Zypresse AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zypresse AG
- Zypresse AG avec son siège à Zürich est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Zypresse AG est actif.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 12.07.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-102.227.785.
- À la même adresse comme Zypresse AG il sont inscrits 7 autres entreprises actives Cela comprend: BAHOGE Wohnbaugenossenschaft, Classic Link GmbH, Laserzone AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.05.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.004.945-2
IDE/TVA
CHE-102.227.785
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf und Renovationen von Liegenschaften; kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie sich an anderen juristischen Personen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ConSinius Treuhand AG | Dietikon | 06.06.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Telos Treuhand GmbH | Zürich | 07.06.1994 | 05.06.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zypresse AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006082670, Registre du commerce Zurich, (20)
Zypresse AG, in Zürich, CHE-102.227.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2024, Publ. 1006049322).
Domizil neu:
c/o Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich, Werdstrasse 36, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Christoph, von Ettingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischoff, Matthias, von Thun, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoppler, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Daniel, von Zürich und Embrach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nenniger, Walter, von Bätterkinden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woker, Martin, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Martin, von Zürich und Embrach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Andréas, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Dominik, von Lauerz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galilei, Maurizio, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006049322, Registre du commerce Zurich, (20)
Zypresse AG, in Zürich, CHE-102.227.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005668977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Telos-Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ConSinius Treuhand AG (CHE-104.117.771), in Dietikon, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005668977, Registre du commerce Zurich, (20)
Zypresse AG, in Zürich, CHE-102.227.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004648761).
Domizil neu:
c/o Mera Liegenschaften GmbH, Weberstrasse 10, 8004 Zürich.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.