Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur ZUTEC AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.11.2010
Radiation du registre du commerce
14.01.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Stansstad
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.035.072-2
IDE/TVA
CHE-116.160.963
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwurf, Herstellung, Installation und Inbetriebnahme von Industrieanlagen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ZUTEC AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ZUTEC AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005073568, Registre du commerce Nidwald, (150)
ZUTEC AG in Liquidation, in Stansstad, CHE-116.160.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481217). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004481217, Registre du commerce Nidwald, (150)
ZUTEC AG, in Stansstad, CHE-116.160.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684669).
Firma neu:
ZUTEC AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.10.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o DUAL Management GmbH, Landweg1, 6052 Hergiswil NW.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Hans Christoph Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DUAL Management GmbH (CHE-278.229.363), in Hergiswil (NW), Liquidatorin.
Numéro de publication: 1684669, Registre du commerce Nidwald, (150)
ZUTEC AG, in Stansstad, CHE-116.160.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051923).
Domizil neu:
Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amirpour, Hooman, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Fraefel, Peter, von Uzwil, in Stans, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Hans Christoph Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Nussbaumer, Patrizia Maria, von Wallisellen, in Laupersdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.