Adresse
c/o Othmar Zbinden
Badstrasse 9
6210 Sursee
Renseignements sur Wohnbau Sonnhalde Sursee AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wohnbau Sonnhalde Sursee AG
- Wohnbau Sonnhalde Sursee AG a son siège social à Sursee, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Wohnbau Sonnhalde Sursee AG a été fondée le 04.09.1943.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 15.07.2009, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Wohnbau Sonnhalde Sursee AG est inscrite dans le canton LU sous l’IDI CHE-102.764.936.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.09.1943
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sursee
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.009.543-6
IDE/TVA
CHE-102.764.936
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Überbauung von Grundstücken für den Wohnbedarf sowie Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Vermittlung von Immobilien aller Art; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG | Kriens | <2004 | 14.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wohnbau Sonnhalde Sursee AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5139830, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnbau Sonnhalde Sursee AG, in Sursee, CH-100.3.009.543-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2004, S. 9, Publ. 2129890).
Statutenänderung:
17.06.2009.
Domizil neu:
c/o Othmar Zbinden, Badstrasse 9, 6210 Sursee. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2129890, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnbau Sonnhalde Sursee AG, in Sursee, Überbauung von Grundstücken für den Wohnbedarf sowie Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Vermittlung von Immobilien aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.1995, S. 4152).
Domizil neu:
c/o Mauritz Häfliger, Kreuzberg 9, 6252 Dagmersellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Moritz, von Dallenwil, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Hansruedi, von Sursee und Escholzmatt, in Sursee, Vizepräsident und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wermelinger, Richard, von Sursee, in Sursee, Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Othmar, von Guggisberg, in Sursee, Präsident und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Häfliger, Mauritz, von Schenkon, in Dagmersellen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnbau Sonnhalde Sursee AG, in Sursee (SHAB Nr.111 vom 11.6.1993, S.3045). Statutenänderung vom 23. Juni 1995.
Der Zweck lautet nun:
Überbauung von Grundstücken für den Wohnbedarf sowie Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Vermittlung von Immobilien aller Art;
Beteiligungen. Die Namenaktien sind vinkuliert. Die Bestimmungen in den Statuten über die Sachwerte sind weggefallen. Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.
Revisionsstelle:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Luzern.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.