Renseignements sur Wohlfühlhäuser AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wohlfühlhäuser AG
- Wohlfühlhäuser AG a son siège social à Schwarzenburg et est actif. Elle opère dans le domaine «Viabilisation de terrains».
- La direction de l’entreprise Wohlfühlhäuser AG qui a été fondée le 16.12.1996, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 09.07.2018. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-108.548.756.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.12.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schwarzenburg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.4.015.173-8
IDE/TVA
CHE-108.548.756
Secteur
Viabilisation de terrains
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung, die Übernahme von Bauführungen, die Ausführung von Generalunternehmungs-, Holzbau- und Planungsaufgaben sowie die Verwaltung, die Vermietung und Veräusserung von Immobilien. Sie kann sich an andern Unternehmen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen und solche Unternehmen erwerben. Die Gesellschaft ist befugt, Zweigniederlassungen zu errichten, sowie alle Geschäfte durchzuführen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
axalta Treuhand AG | Düdingen | 14.05.2008 | 08.07.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Daniel Nydegger GmbH
- Nydegger Daniel GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wohlfühlhäuser AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4345071, Registre du commerce Berne, (36)
Wohlfühlhäuser AG, in Schwarzenburg, CHE-108.548.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, Publ. 2309059). Gemäss Erklärung vom 26.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
axalta Treuhand AG (CHE-109.348.639), in Düdingen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2309059, Registre du commerce Berne, (36)
Wohlfühlhäuser AG, in Schwarzenburg, CHE-108.548.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 7, Publ. 5715240).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
axalta Treuhand AG (CHE-109.348.639), in Düdingen, Revisionsstelle [bisher: axalta Treuhand AG (CH-217.0.631.152-7)].
Numéro de publication: 5715240, Registre du commerce Berne, (36)
Wohlfühlhäuser AG, in Wahlern, CH-035.4.015.173-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S. 5, Publ. 5700616).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.06.2010 und Inventar per 02.01.2010 den Geschäftsbereich 'Betrieb' mit Aktiven von CHF 359'990.15 und Fremdkapital von CHF 296'659.10 auf die Daniel Nydegger GmbH, in Wahlern (CH-036.4.048.027-0).
Gegenleistung:
500 Stammanteile zu CHF 100.00 sowie eine Forderung von CHF 13'331.05.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.