Renseignements sur Wintrado Technologie AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wintrado Technologie AG
- Wintrado Technologie AG a son siège social à Luzern et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fourniture de services informatiques».
- La direction se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 05.10.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Wintrado Technologie AG est le suivant : CHE-367.591.955.
- 5 marques ou demandes de marques ont été enregistrées par l'entreprise Wintrado Technologie AG.
- Il y a 86 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: A'Casa Gebäudemanagement GmbH, Adler Allfinanz GmbH, aequo broker ag.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.09.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.804.515-3
IDE/TVA
CHE-367.591.955
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung von Banken IT-Konzepten (online wie offline) sowie von Bankenprogrammen, insbesondere Beratung, Konzeption und Entwicklung von Software und Bereitstellung damit verbundener IT-Systeme sowie Vertriebs- und Marketingmassnahmen für Projekte; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wintrado Technologie SA
- Wintrado Technology Ltd.
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
23.05.2022 | actif | 17654/2021 | |
19.06.2019 | actif | 05348/2019 |
Dernières notifications FOSC pour Wintrado Technologie AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005853119, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wintrado Technologie AG, in Luzern, CHE-367.591.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Rolf Karl, von Holderbank (SO), in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005517401, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wintrado Technologie AG, in Luzern, CHE-367.591.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202247).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Rolf Karl, von Holderbank (SO), in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langendorf].
Numéro de publication: HR02-1005202247, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wintrado Technologie AG, in Luzern, CHE-367.591.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004770987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Jakob, von Ersigen, in Ersigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.