Filiales (1)
Renseignements sur Weibel Maler AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Weibel Maler AG
- Weibel Maler AG a son siège social à Umiken et est actif. Elle opère dans le domaine «Peintre en bâtiment».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 04.03.2015.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 19.09.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-292.540.989.
- Entreprises avec la même adresse comme Weibel Maler AG: Carrosserie- & Garage Kusi GmbH, Weibel Autowerkstatt.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.03.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brugg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.039.401-7
IDE/TVA
CHE-292.540.989
Secteur
Peintre en bâtiment
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Malergeschäftes und Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sic mit solchen zusamenschliessen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Weibel Maler AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006133642, Registre du commerce Argovie, (400)
Weibel Maler AG, in Brugg, CHE-292.540.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730624).
Zweigniederlassung neu:
Schinznach (CHE-225.729.466).
Numéro de publication: HR02-1005730624, Registre du commerce Argovie, (400)
Weibel Maler AG, in Brugg, CHE-292.540.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2015, S.0, Publ. 2030225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Leo, von Fislisbach, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Andreas, von Langrickenbach, in Mülligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2030225, Registre du commerce Argovie, (400)
Weibel Maler AG, in Brugg, CHE-292.540.989, Baslerstrasse 130, 5222 Umiken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2015.
Zweck:
Betrieb eines Malergeschäftes und Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sic mit solchen zusamenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 27.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wettstein, Leo, von Fislisbach, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Andreas, von Langrickenbach, in Mülligen, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.