Renseignements sur Webtech AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Webtech AG
- Webtech AG avec son siège à Altdorf UR est une Société anonyme du domaine «Fourniture de services informatiques». Webtech AG est actif.
- Webtech AG a été fondée le 18.05.2000.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.05.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.535.800.
- Il y a 7 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Büro für Text GmbH, Gisler 1843 AG, HI Schweiz AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.05.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Altdorf (UR)
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.3.001.649-2
IDE/TVA
CHE-105.535.800
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen und Verkauf von Produkten im Bereich der Informatik, insbesondere im Internet; kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Altdorf (UR) | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Webtech AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006043673, Registre du commerce Uri, (120)
Webtech AG, in Altdorf (UR), CHE-105.535.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog-Betschart, Othmar, von Homburg, in Bürglen UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnüriger-Aeschbacher, Urs, von Sattel, in Bürglen UR, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschwanden-Guggisberg, Walter, von Seelisberg, in Lauerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leonardo, Ines, von Caslano, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Vetterli, Leo, von Wagenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3901129, Registre du commerce Uri, (120)
Webtech AG, in Altdorf (UR), CHE-105.535.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3020459).
Domizil neu:
Gitschenstrasse 9, 6460 Altdorf UR.
Numéro de publication: 3020459, Registre du commerce Uri, (120)
Webtech AG, in Altdorf (UR), CHE-105.535.800, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, Publ. 5537628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbacher-Huber, Otto, von Radelfingen, in Bürglen (UR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.