Filiales (1)
Renseignements sur HI Schweiz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HI Schweiz AG
- HI Schweiz AG est active dans le secteur «Services de publicité» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Altdorf UR.
- L’entreprise a été fondée le 17.10.2005.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 20.10.2020. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton UR sous l’IDI CHE-112.575.957.
- Outre l’entreprise HI Schweiz AG il sont inscrits 7 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Büro für Text GmbH, Gisler 1843 AG, HX One GmbH.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.10.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Altdorf (UR)
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.4.002.116-2
IDE/TVA
CHE-112.575.957
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation, Design und Veranstaltungen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner | Schwyz | 03.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Herger Imholz AG
- Herger Imholz Werbeagentur AG
- eventfabrik gmbh
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HI Schweiz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005003617, Registre du commerce Uri, (120)
HI Schweiz AG, in Altdorf (UR), CHE-112.575.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004579138). [Neue] Weitere Geschäftsadresse: Neustadtstrasse 3, 6003 Luzern.
Numéro de publication: HR02-1004579138, Registre du commerce Uri, (120)
HI Schweiz AG, in Altdorf (UR), CHE-112.575.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Beat, von Unterschächen, in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4298925, Registre du commerce Uri, (120)
HI Schweiz AG, in Altdorf (UR), CHE-112.575.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, Publ. 3247231).
Domizil neu:
Gitschenstrasse 9, 6460 Altdorf UR.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bamert, Mathias, von Tuggen, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.