Renseignements sur We Are Frank GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de We Are Frank GmbH
- We Are Frank GmbH a son siège social à Riehen et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Services de publicité».
- We Are Frank GmbH a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 20.09.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BS sous l’IDI CHE-239.749.334.
- Il y a 39 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: 10X Leaders GmbH, Agropress AG, alpha Schlüsselservice GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.07.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Riehen
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.4.008.158-5
IDE/TVA
CHE-239.749.334
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- We Are Frank LLC
- We Are Frank Sagl
- We Are Frank Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour We Are Frank GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006134435, Registre du commerce Bâle-Ville
We Are Frank GmbH, in Riehen, CHE-239.749.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2024, Publ. 1005995848).
Statutenänderung:
27.08.2024.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
In den Ziegelhöfen 28, 4054 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Niels Siegfried, von Aarau, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Lea, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005995848, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
We Are Frank GmbH, in Riehen, CHE-239.749.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2024, Publ. 1005925554).
Domizil neu:
Rüchligweg 101, 4125 Riehen.
Numéro de publication: HR02-1005925554, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
We Are Frank GmbH, in Riehen, CHE-239.749.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2023, Publ. 1005825850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Lea, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Richter, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Niels Siegfried, von Aarau, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.