Renseignements sur WDM AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WDM AG
- WDM AG est actuellement actif et est dans le secteur Fabrication et transformation des produits du bois. Le siège social se trouve à Brugg AG.
- La direction de l’entreprise WDM AG est composée de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 16.01.2024.
- WDM AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-440.569.923.
- Danado AG, Jet Clean Systems AG, sim fenster ag sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Ivo Philippe Braunschweiler,
Samuel Lüscher,
Josua Lüscher,
Monika Flükiger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.08.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brugg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.804.349-8
IDE/TVA
CHE-440.569.923
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion von, Handel mit und Montage von Fenstern, Türen und weiteren Halbfabrikaten, hauptsächlich im Baugewerbe; Erwerb und Vergabe von Patenten und Lizenzen; Erwerb und Veräusserung von Immobilien; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Pemag Revisions AG | Lenzburg | 16.01.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Pemag Revisions AG | Sursee | 27.05.2021 | 15.01.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WDM AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005935598, Registre du commerce Argovie, (400)
WDM AG, in Brugg, CHE-440.569.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005621051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pemag Revisions AG (CHE-108.405.157), in Sursee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pemag Revisions AG (CHE-489.091.012), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005620604, Registre du commerce Lucerne, (100)
WDM AG, in Altishofen, CHE-440.569.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193862). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Brugg im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005621051, Registre du commerce Argovie, (400)
WDM AG, bisher in Altishofen, CHE-440.569.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193862).
Statutenänderung:
21.09.2022.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Wildischachenstrasse 14, 5200 Brugg AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Ivo, von Illnau-Effretikon, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lüscher, Samuel, von Seon, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flükiger, Monika, von Zürich, in Niederlenz, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich, Lauperswil und Dürnten].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.