Renseignements sur Danado AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Danado AG
- Danado AG de Brugg AG est active dans le domaine «Réparation et installation de machines et d’équipements» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 21.07.1999.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 04.06.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-102.908.678.
- Jet Clean Systems AG, sim fenster ag, WDM AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.07.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brugg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.020.665-2
IDE/TVA
CHE-102.908.678
Secteur
Réparation et installation de machines et d’équipements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Abwicklung von Spezialtransporten, Projektierung, Planung und Organisation von Transporten einzelner Maschinen bis hin zu ganzen Produktionsanlagen und Infrastrukturen, sowie diesbezügliche Montagearbeiten und Inbetriebnahme am neuen Standort; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG | Klingnau | 08.11.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Scherrer Partner Chur AG | Chur | <2004 | 07.11.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Danado AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005207315, Registre du commerce Argovie, (400)
Danado AG, in Brugg, CHE-102.908.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2019, Publ. 1004759564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Stefan, von Lengnau (AG), in Lengnau (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004759564, Registre du commerce Argovie, (400)
Danado AG, in Brugg, CHE-102.908.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755675).
Domizil neu:
Wildischachenstrasse 14, 5200 Brugg AG.
Numéro de publication: HR02-1004755675, Registre du commerce Argovie, (400)
Danado AG, in Brugg, CHE-102.908.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2553343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fibudata AG (CHE-101.943.531), in Hettlingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lepri, Aurelio, von Wattwil, in Fislisbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG (CHE-105.776.249), in Klingnau, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.