Renseignements sur Wat Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wat Holding AG
- Wat Holding AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des autres institutions financières. Le siège social se trouve à Meisterschwanden.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 27.08.1985.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 21.08.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-100.832.768.
- Il y a 5 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Hayek Engineering AG, Hayek Holding AG, Hayek Immobilien AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Naïla Hayek,
Georges Nicolas Hayek jun.,
Marc Alexander Hayek
les plus récents personnes habilitée à signer
Naïla Hayek,
Georges Nicolas Hayek jun.,
Marc Alexander Hayek
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.08.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Meisterschwanden
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.016.229-2
IDE/TVA
CHE-100.832.768
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen industriellen und kommerziellen Unternehmungen sowie Finanzierung solcher Unternehmungen; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Caminada Treuhand AG Zürich | Zürich | 20.12.1994 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wat Holding Ltd
- Wat Holding SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wat Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005820262, Registre du commerce Argovie, (400)
Wat Holding AG, in Meisterschwanden, CHE-100.832.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S.0, Publ. 6168268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayek-Mezger, Marianne, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayek, Naila, von Egliswil, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6168268, Registre du commerce Argovie, (400)
Wat Holding AG, in Meisterschwanden, CH-400.3.016.229-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2010, S. 2, Publ. 5821748).
Statutenänderung:
15.04.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Numéro de publication: 5821748, Registre du commerce Argovie, (400)
Wat Holding AG, in Meisterschwanden, CH-400.3.016.229-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2006, S. 2, Publ. 3457182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayek, Nicolas G., von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayek-Mezger, Marianne, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hayek, Marc Alexander, von Egliswil, in Cully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Villette (Lavaux)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.