Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Walter Kläger AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.08.2003
Radiation du registre du commerce
14.12.2015
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Kirchberg (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.9.053.897-0
IDE/TVA
CHE-197.975.207
Secteur
Peintre en bâtiment
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Malerei- und Isolationsunternehmens, insbesondere auch den Handel mit Isolationen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Kläger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2536263, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Walter Kläger AG, in Kirchberg SG, CHE-197.975.207, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 14, Publ. 5732908).
mit Hauptsitz in:
Mosnang. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 5732908, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Walter Kläger AG, in Kirchberg SG, CH-320.9.053.897-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2007, S. 10, Publ. 3728880).
mit Hauptsitz in:
Mosnang.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.019.288-8.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläger, Roger, von Mosnang, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kläger, Berta, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläger, Walter, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3728880, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Walter Kläger AG, in Kirchberg SG, CH-320.9.053.897-0, Betrieb eines Malerei- und Isolationsunternehmens usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 161 vom 25.08.2003, S. 10, Publ. 1142800).
mit Hauptsitz in:
Mosnang.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläger, Roger, von Mosnang, in Kirchberg SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kläger, Berta, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläger, Walter, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].