Adresse
c/o Wallfahrtsamt St. Iddaburg
Iddaburg 2185
9534 Gähwil
Renseignements sur Wallfahrtsstiftung St. Iddaburg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wallfahrtsstiftung St. Iddaburg
- Wallfahrtsstiftung St. Iddaburg avec son siège à Gähwil est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Wallfahrtsstiftung St. Iddaburg est actif.
- L’organisation a été fondée le 25.01.2021.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 31.03.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Wallfahrtsstiftung St. Iddaburg est le suivant : CHE-103.430.001.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Arnold Hasler,
Guido Staub,
Georg Wohlgensinger,
Brigitte Rosmarie Breitenmuser-Fust,
Eduard Antonius Johannes Schnellmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Georg Wohlgensinger,
Brigitte Rosmarie Breitenmuser-Fust,
Eduard Antonius Johannes Schnellmann,
Josef Meinrad Schönenberger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.01.2021
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Kirchberg (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.7.090.644-3
IDE/TVA
CHE-103.430.001
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Stiftung ist der Betrieb, die Pflege und die Erhaltung des Wallfahrtsortes St. Iddaburg mit Kirche, Pfarrhaus, Lourdesgrotte und dazugehörenden Einrichtungen, Waldpartien und Wege sowie die Verwaltung und Äufnung der der Wallfahrt dienenden Werte. Dazu gehört auch die Unterstützung einer für die Wallfahrt beauftragten Seelsorgeperson.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wallfahrtsstiftung St. Iddaburg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005714461, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wallfahrtsstiftung St. Iddaburg, in Kirchberg (SG), CHE-103.430.001, Stiftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590432).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Arnold, von Neckertal, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Hemberg]. [behördliche Änderung infolge Gemeindefusion].
Numéro de publication: HR02-1005590432, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wallfahrtsstiftung St. Iddaburg, in Kirchberg (SG), CHE-103.430.001, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005086038).
Domizil neu:
c/o Wallfahrtsamt St. Iddaburg, Iddaburg 2185, 9534 Gähwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubelmann-Keller, Silvia Anita, von Kirchberg (SG), in Gähwil (Kirchberg (SG)), Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Blöchliger, Fritz, von Gommiswald, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hubmann, Uwe Johann, von Bichelsee-Balterswil, in Gähwil (Kirchberg (SG)), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlgensinger, Georg, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Hasler, Arnold, von Hemberg, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staub, Guido, von Waldkirch, in Oberbüren, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.