Renseignements sur Votteler AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Votteler AG
- Votteler AG avec son siège à Schwarzenbach SG est actif. Votteler AG est active dans le domaine «Fabrication du couleur ou produits similaire».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 07.06.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton SG sous l’IDI CHE-107.900.247.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.11.1964
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Jonschwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.015.982-1
IDE/TVA
CHE-107.900.247
Secteur
Fabrication du couleur ou produits similaire
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrikation von Lacken und sonstigen chemischen Produkten, Handel mit sowie Ein- und Ausfuhr von Waren aller Art, An- und Verkauf von Liegenschaften und deren Verwaltung sowie Übernahme und Verwertung von Patenten und Lizenzen; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen in In- und Ausland beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Romag Treuhand AG | Romanshorn | 27.07.1993 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Votteler AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005208844, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Votteler AG, in Jonschwil, CHE-107.900.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, S.0, Publ. 2397783).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numéro de publication: 2397783, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Votteler AG, in Jonschwil, CHE-107.900.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, Publ. 6175434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Rolf, von Zimmerwald und Horgen, in Zuzwil SG, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Stefan, von Berikon, in Hittnau, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 6175434, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Votteler AG, in Jonschwil, CH-320.3.015.982-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2004, S. 9, Publ. 2377220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantner, Werner, von Wagenhausen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.