Adresse
Allée des Défricheurs 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements sur VNV SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de VNV SA
- VNV SA avec son siège à La Chaux-de-Fonds est une Société anonyme du domaine «Commerce de produits informatiques et de communication». VNV SA est actif.
- VNV SA a 5 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.08.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI VNV SA.
- Exactement à cette adresse il existe 9 autres entreprises actives. Cela comprend: BERGEON S.A., High DC SA, Les industriels des Sentiers SA.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Mikaël Zennaro,
Vladimiro Carlo Antonio Zennaro,
Fabien Zennaro
les plus récents personnes habilitée à signer
Lionel Morgan Riem,
Eddy Hubert Georges Calame,
Mikaël Zennaro,
Vladimiro Carlo Antonio Zennaro,
Fabien Zennaro
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.104.750-6
IDE/TVA
CHE-115.286.840
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseils, développements, services, achat, vente, import-export dans le domaine informatique.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Muller Christe & Associés SA | Neuchâtel | 29.11.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour VNV SA
Numéro de publication: HR02-1005271814, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
VNV SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-115.286.840 (FOSC du 29.11.2018, p. 0/1004509120). Procuration collective à deux a été conférée à Riem Lionel Morgan, de Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds.
Numéro de publication: HR02-1004978343, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
VNV SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-115.286.840 (FOSC du 29.11.2018, p. 0/1004509120). Veillard Johnny n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. Zennaro Mikaël est maintenant domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Numéro de publication: HR02-1004509120, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
VNV SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-115.286.840 (FOSC du 07.12.2017, p. 0/3917609).
Organe de révision:
"Fiduciaire Muller Christe & Associés SA" (CHE-102.217.166), à Neuchâtel. La mention relative au fait que la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé au contrôle restreint est radiée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.