Renseignements sur Verus Business Development GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Verus Business Development GmbH
- Verus Business Development GmbH avec son siège à Immensee est actif. Verus Business Development GmbH est active dans le domaine «Service concernant conseil aux entreprises».
- La direction de l’entreprise Verus Business Development GmbH est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 05.12.2013.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 14.07.2020.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SZ est le suivant: CHE-137.559.414.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Betimax AG, GOAT GYM GMBH, Marcus Riva / Marketing- und Verkaufsentwicklung / MVE.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.12.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Küssnacht (SZ)
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.012.295-0
IDE/TVA
CHE-137.559.414
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützung und Entwicklung von Unternehmen in der Schweiz sowie international in den Bereichen Marketing und Verkauf, Marktanalyse, Akquisition von Neukunden, Absatz- und Umsatzentwicklung, Suchen von Partnerfirmen als Joint-Venture, Lizenznehmer oder Distributor, Executive Search, Handel mit damit verbundenen Produkten sowie Vermittlung und Vertrieb von damit verbundenen Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Verus Business Development Sagl
- Verus Business Development Sàrl
- Verus Business Development Ltd liab. Co
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Verus Business Development GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004936242, Registre du commerce Zurich, (20)
Verus Business Development GmbH, in Zürich, CHE-137.559.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163747). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Küssnacht (SZ) im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004936390, Registre du commerce Schwyz, (130)
Verus Business Development GmbH, bisher in Zürich, CHE-137.559.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163747).
Statutenänderung:
06.07.2020.
Sitz neu:
Küssnacht (SZ).
Domizil neu:
Martisweidweg 2, 6405 Immensee.
Numéro de publication: 4163747, Registre du commerce Zurich, (20)
Verus Business Development GmbH, in Zürich, CHE-137.559.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amato, Alvaro, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riva, Marcus, von Basel, in Römerswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Riva, Monika, von Luzern, in Römerswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.