Renseignements sur vendocom GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de vendocom GmbH
- vendocom GmbH avec son siège à Tägerwilen est une Société à responsabilité limitée du domaine «Fourniture de services informatiques». vendocom GmbH est actif.
- L’entreprise a été fondée le 30.05.2008.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 01.02.2018. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- vendocom GmbH est inscrite dans le canton TG sous l’IDI CHE-114.327.040.
- Entreprises avec la même adresse comme vendocom GmbH: ADMAZING AG, AKR-Group Lorbeer GmbH, Based Up - Mohr.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.05.2008
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Tägerwilen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.021.258-3
IDE/TVA
CHE-114.327.040
CHE-356.727.268 TVA
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Technischer Betrieb von Webplattformen, Vertrieb von Software, kundenspezifische Softwareanpassungen, Support- und Serviceleistungen im Zusammenhang mit vertriebener Software sowie Plattformbetrieb im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Audit Suisse AG | St. Gallen | 30.05.2013 | 31.01.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- qumido GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour vendocom GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4029661, Registre du commerce Thurgovie, (440)
vendocom GmbH, in Tägerwilen, CHE-114.327.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3225077). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 24.01.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartinger, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Siegershausen (Kemmental), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Trösch Partner AG Wirtschaftsprüfung, Treuhand, Beratung, in St. Gallen, Revisionsstelle, .
Numéro de publication: 3225077, Registre du commerce Thurgovie, (440)
vendocom GmbH, in Tägerwilen, CHE-114.327.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2016, Publ. 2842563).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martens, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Niehr, Benedikt].
Numéro de publication: 2842563, Registre du commerce Thurgovie, (440)
vendocom GmbH, in Tägerwilen, CHE-114.327.040, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7208152).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartinger, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Siegershausen (Kemmental), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Niehr, Benedikt, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.