Renseignements sur Urs Walther AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Urs Walther AG
- Urs Walther AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres travaux de construction. Le siège social se trouve à Zollikofen.
- La direction se compose de 5 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 15.07.2020, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Urs Walther AG est le suivant : CHE-107.147.805.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Peter Walther,
Andreas Stotzer,
Dominic Kunz,
Kurt Walther,
Susanne Beutler-Walther
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.10.1929
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zollikofen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.012.280-7
IDE/TVA
CHE-107.147.805
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung, Ausführung und Kontrolle von Elektroinstallationen, Tele-kommunikation, EDV und Elektrobiologie sowie Verkauf von entsprechen-den Apparaten und Artikeln; sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Bern | 28.03.2019 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HJ Treuhand GmbH | Bern | 11.12.2013 | 27.03.2019 | |
Business X Union AG | Bern | <2004 | 10.12.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Urs Walther AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004937303, Registre du commerce Berne, (36)
Urs Walther AG, in Zollikofen, CHE-107.147.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2019, Publ. 1004597665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dellenbach, Rudolf, von Trachselwald, in Münchenbuchsee, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Kurt, von Kirchlindach, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Walther, Peter, von Kirchlindach, in Zollikofen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Beutler-Walther, Susanne, von Trubschachen, in Schüpfen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kunz, Dominic, von Fraubrunnen, in Brunnenthal (Messen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stotzer, Andreas, von Büren an der Aare, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004597665, Registre du commerce Berne, (36)
Urs Walther AG, in Zollikofen, CHE-107.147.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, S.0, Publ. 1230127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HJ Treuhand GmbH (CHE-108.237.641), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-454.531.476), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1230127, Registre du commerce Berne, (36)
Urs Walther AG, in Zollikofen, CHE-107.147.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 05.11.2003, S. 3, Publ. 1245128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
H. Möschler AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HJ Treuhand GmbH (CHE-108.237.641), in Bern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.