Renseignements sur ttwe schweiz ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ttwe schweiz ag
- ttwe schweiz ag est une Société anonyme basée à Kaiseraugst. ttwe schweiz ag appartient au secteur «Réparation et installation de machines et d’équipements» et est actuellement actif.
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 17.11.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise ttwe schweiz ag est le suivant : CHE-307.056.581.
- Outre l’entreprise ttwe schweiz ag il sont inscrits 3 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: SAG Sunshine I Switzerland Holding AG, SAG Sunshine II Switzerland Holding AG, Solvias AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.04.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kaiseraugst
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.039.577-5
IDE/TVA
CHE-307.056.581
Secteur
Réparation et installation de machines et d’équipements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vertrieb und Service von Temperatur- und Klimaprüfschränken, begehbaren Klimakammern sowie Kühlzellen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ttwe schweiz ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005887856, Registre du commerce Argovie, (400)
ttwe schweiz ag, in Kaiseraugst, CHE-307.056.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589899).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Dominik, von Basel, in Oberwil (BL), mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal].
Numéro de publication: HR02-1004589899, Registre du commerce Argovie, (400)
ttwe schweiz ag, in Kaiseraugst, CHE-307.056.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2119883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüsthoff, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Hohenstein (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habich, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Weilburg (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2119883, Registre du commerce Argovie, (400)
ttwe schweiz ag, in Kaiseraugst, CHE-307.056.581, Römerpark 2, 4303 Kaiseraugst, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2015.
Zweck:
Vertrieb und Service von Temperatur- und Klimaprüfschränken, begehbaren Klimakammern sowie Kühlzellen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 16.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Habich, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Weilburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wüsthoff, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Hohenstein (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Klein, Dominik, von Basel, in Liestal, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.