Renseignements sur trinipix GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de trinipix GmbH
- trinipix GmbH a son siège social à Bern et est actif. Elle opère dans le domaine «Production, location et distribution de films et de programmes TV».
- L’entreprise a été fondée en 13.03.2012 et a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 18.03.2022.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI trinipix GmbH.
- Il y a 10 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Audiolager Kobi Stoller Tonstudio, Birbaum Architektur, Fitmacher-Bern GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.03.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.053.185-8
IDE/TVA
CHE-133.533.427
Secteur
Production, location et distribution de films et de programmes TV
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Konzeption, Auftragsbeschaffung, Herstellung, Finanzierung und Vermarktung von Filmen, Fernsehproduktionen und anderen Darstellungsformen bewegter Bilder. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour trinipix GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005430166, Registre du commerce Berne, (36)
trinipix GmbH, in Radelfingen, CHE-133.533.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, S.0, Publ. 6596992).
Statutenänderung:
11.03.2022.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Ziegelackerstrasse 10, 3027 Bern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 13.02.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 26.01.2012 und Inventar per 31.12.2011 Aktiven von CHF 71'432.22 und Fremdkapital von CHF 600.00 der Kollektivgesellschaft trinipix nick & cie., in Wohlen bei Bern (CH-036.2.041.673-6), wofür 210 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 49'832.22 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseyer, Lukas, von Arni BE, in Detligen (Radelfingen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nick, Aron Fabian, von Triengen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Walther, Christoph, von Krauchthal, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6596992, Registre du commerce Berne, (36)
trinipix GmbH, in Radelfingen, CH-036.4.053.185-8, Matzwil 145a, 3036 Detligen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2012, 02.03.2012.
Zweck:
Konzeption, Auftragsbeschaffung, Herstellung, Finanzierung und Vermarktung von Filmen, Fernsehproduktionen und anderen Darstellungsformen bewegter Bilder. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 26.01.2012 und Inventar per 31.12.2011 Aktiven von CHF 71'432.22 und Fremdkapital von CHF 600.00 der Kollektivgesellschaft trinipix nick & cie., in Wohlen bei Bern (CH-036.2.041.673-6), wofür 210 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 49'832.22 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nick, Aron Fabian, von Triengen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Walther, Christoph, von Krauchthal, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ramseyer, Lukas, von Arni BE, in Detligen (Radelfingen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.