Renseignements sur Trämeler GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Trämeler GmbH
- Trämeler GmbH est une Société à responsabilité limitée basée à Bern. Trämeler GmbH appartient au secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 16.01.2023 et a une personne à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 05.07.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-360.146.293.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Coiffure Meister GmbH, Mesara Milosavljevic und Partner GmbH, Metzgerei Trämeler und Partner GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.01.2023
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.092.577-4
IDE/TVA
CHE-360.146.293
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das führen einer Metzgerei, Herstellung von und Handel mit Fleischprodukten und anderen Lebensmitteln sowie Import und Export von Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Trämeler GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006076726, Registre du commerce Berne, (36)
Trämeler GmbH, in Rubigen, CHE-360.146.293, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005656128).
Statutenänderung:
01.07.2024.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Bottigenstrasse 22, 3018 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dronjak, Dusan, serbischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebi, Rudolf Hans, von Thun, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005656128, Registre du commerce Berne, (36)
Trämeler GmbH, in Rubigen, CHE-360.146.293, Thunstrasse 19, 3113 Rubigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das führen einer Metzgerei, Herstellung von und Handel mit Fleischprodukten und anderen Lebensmitteln sowie Import und Export von Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Liebi, Rudolf Hans, von Thun, in Steffisburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dronjak, Dusan, serbischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.