Renseignements sur TRACKNET Management SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de TRACKNET Management SA
- TRACKNET Management SA avec son siège à Kerzers est une Société anonyme du domaine «Autres activités libérales». TRACKNET Management SA est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 26.04.2022.
- L'IDI d'entreprise est CHE-105.533.184.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jacques Edmond Miauton,
Eric Jean-Paul Favez,
Jean-Louis André Favez,
Jean-Louis Monnier
les plus récents personnes habilitée à signer
Jacques Edmond Miauton,
Eric Jean-Paul Favez,
Jean-Louis André Favez,
Jean-Louis Monnier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.05.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kerzers
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.025.925-2
IDE/TVA
CHE-105.533.184
CHE-403.661.648 TVA
Secteur
Autres activités libérales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toutes prestations de services, en particulier au sein du Groupe Tracknet et de ses sociétés partenaires, comme les opérations de direction de conseil, de recherche, de développement et de maintenance. La société peut, tant en Suisse qu'à l'étranger: créer des succursales ou des filiales; participer à d'autres entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, en acquérir ou en fonder; d'une manière générale, exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à son but; accorder des prêts aux actionnaires et à des tiers, accorder des leasings, se porter caution d'emprunt souscrits par des actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement financier.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 26.04.2022 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Verifid Révision SA | Genève | 03.12.2014 | 25.04.2022 | |
BDO SA | Epalinges | 31.08.2004 | 02.12.2014 | |
Sofirom société fiduciaire en liquidation | Lausanne | <2004 | 30.08.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- TRACKNET Managment AG
- TRACKNET Managment
- TRACKNET MANAGMENT
- TRACKNET MANAGEMENT
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour TRACKNET Management SA
Numéro de publication: HR02-1005458444, Registre du commerce Fribourg, (217)
TRACKNET Management SA, à Kerzers, CHE-105.533.184 (FOSC du 14.05.2021, p. 0/1005180940).
Personne radiée:
Verifid Révision SA CHE-107.558.249, organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005180940, Registre du commerce Fribourg, (217)
TRACKNET Management SA, à Kerzers, CHE-105.533.184 (FOSC du 07.08.2019, p. 0/1004691287).
But complet:
la société a pour but toutes prestations de services, en particulier au sein du Groupe Tracknet et de ses sociétés partenaires, comme les opérations de direction de conseil, de recherche, de développement et de maintenance.
La société peut, tant en Suisse qu'à l'étranger:
créer des succursales ou des filiales;
participer à d'autres entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, en acquérir ou en fonder;
d'une manière générale, exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à son but;
accorder des prêts aux actionnaires et à des tiers, accorder des leasings, se porter caution d'emprunt souscrits par des actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement financier.
Capital-actions nouveau:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives et liées selon statuts (jusqu'ici: 100 actions de CHF 1'000, au porteur). Statuts modifiés le 26.04.2021.
Personne inscrite modifiée:
Favez Jean-Louis André, administrateur, président, signature collective à deux, maintenant à Saint-Sulpice VD.
Numéro de publication: HR02-1004691287, Registre du commerce Fribourg, (217)
TRACKNET Management SA, à Kerzers, CHE-105.533.184 (FOSC du 03.12.2014, p. 0/1856521).
Personne inscrite modifiée:
Favez Jean-Louis André, administrateur président, signature individuelle, maintenant à Auboranges, administrateur président, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.