Renseignements sur tabletop ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de tabletop ag
- tabletop ag avec son siège à Brugg AG est actif. tabletop ag est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- tabletop ag a été fondée le 12.12.2006.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 29.08.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-113.315.175.
- Il y a 12 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: ASZ Inkasso GmbH, Christinger AG, Festag AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christian Heinrich Wipf,
Hans Jörg Aerni,
lic. iur. Markus Beat Diggelmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Roman Martin,
Christian Heinrich Wipf,
Hans Jörg Aerni,
lic. iur. Markus Beat Diggelmann,
Stephan Zwick
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.12.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brugg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.028.207-7
IDE/TVA
CHE-113.315.175
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Waren, insbesondere Gebrauchsartikeln aus dem Bereich Table Top usw.; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 16.06.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Strasser & Vögtli Treuhand AG | Hunzenschwil | 05.11.2010 | 15.06.2020 | |
BDO AG | Aarau | 03.08.2009 | 04.11.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Table Top Management GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour tabletop ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006117395, Registre du commerce Argovie, (400)
tabletop ag, in Brugg, CHE-113.315.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahmer, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Frick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005847900, Registre du commerce Argovie, (400)
tabletop ag, in Brugg, CHE-113.315.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2023, Publ. 1005713365).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wipf, Christian, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur].
Numéro de publication: HR02-1005713365, Registre du commerce Argovie, (400)
tabletop ag, in Brugg, CHE-113.315.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005527271).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Roman, von Liestal, in Ramlinsburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.