Adresse
c/o Christophe Bieri
Route de Champ-Jordan 79
1632 Riaz
Renseignements sur Syndicat d'alpage de Riaz, société coopérative
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Syndicat d'alpage de Riaz, société coopérative
- Syndicat d'alpage de Riaz, société coopérative avec son siège à Riaz est actif. Syndicat d'alpage de Riaz, société coopérative est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Syndicat d'alpage de Riaz, société coopérative a été fondée le 26.03.2018.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.05.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’organisation Syndicat d'alpage de Riaz, société coopérative est inscrite sous l’IDI CHE-330.407.313.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
Marc-Antoine Pittet,
Christophe Bieri,
Hubert Xavier Denis Pasquier
les plus récents personnes habilitée à signer
Marc-Antoine Pittet,
Christophe Bieri,
Hubert Xavier Denis Pasquier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.03.2018
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Riaz
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.566.188-1
IDE/TVA
CHE-330.407.313
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La cooperative poursuit principalement comme but de favoriser ou de garantir, par une action commune, les intérêts économiques déterminés de ses membres. La cooperative a pour but de favoriser l'estivage du bétail en amodiant des pâturages et en exploitant rationnellement ces pâturages; défendre les intérêts économiques de ses membres.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Syndicat d'alpage de Riaz, société coopérative
Numéro de publication: HR02-1005743910, Registre du commerce Fribourg, (217)
Syndicat d'alpage de Riaz, société coopérative, à Riaz, CHE-330.407.313 (FOSC du 29.03.2018, p. 0/4142781).
Personne radiée:
Bosson Alfred Emile, membre du comité, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Pittet Marc-Antoine, de Sâles, à Riaz, membre du comité, secrétaire, signature collective à deux.
Numéro de publication: 4142781, Registre du commerce Fribourg, (217)
Syndicat d'alpage de Riaz, société coopérative, à Riaz, Route de Champ-Jordan 79, c/o Christophe Bieri, 1632 Riaz, CHE-330.407.313. Nouvelle société coopérative.
Statuts du:
01.02.2018.
But:
La cooperative poursuit principalement comme but de favoriser ou de garantir, par une action commune, les intérêts économiques déterminés de ses membres. La cooperative a pour but de favoriser l'estivage du bétail en amodiant des pâturages et en exploitant rationnellement ces pâturages;
défendre les intérêts économiques de ses membres.
Obligation de fournir des prestations:
selon statuts.
Responsabilité personnelle ou obligation d'effectuer des versements supplémentaires:
selon statuts.
Organe de publicité:
FOSC.
Communication aux membres:
lors des assemblées ou par écrit.
Personnes inscrites:
Bieri Christophe, de Schangnau, à Riaz, membre du comité président, signature collective à deux;
Bosson Alfred Emile, de et à Riaz, membre du comité secrétaire, signature collective à deux;
Pasquier Hubert Xavier Denis, de Bulle, à Riaz, membre du comité caissier, signature collective à deux. Selon déclaration du 01.02.2018, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.