Renseignements sur Swiss Taxi Aargau GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Swiss Taxi Aargau GmbH
- Swiss Taxi Aargau GmbH avec son siège à Hunzenschwil est actif. Swiss Taxi Aargau GmbH est active dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 14.07.2010.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 23.04.2018.
- L'IDE déclaré est CHE-115.839.408.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.07.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Hunzenschwil
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.033.081-1
IDE/TVA
CHE-115.839.408
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Taxi-, Kurier- und Personentransport; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Swiss Taxi Aargau GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4187989, Registre du commerce Argovie, (400)
Swiss Taxi Aargau GmbH, in Hunzenschwil, CHE-115.839.408, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149953). [In der Eintragung TR 7955 vom 14.07.2010 wurde der Name von Pascal Aegerter irrtümlich falsch eingetragen. Sein Name lautet richtig Aegerter, nicht Aegeter].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aegeter, Jelena, lettische Staatsangehörige, in Hunzenschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegerter, Pascal, von Gurzelen, in Schafisheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Aegeter, Pascal, in Hunzenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3149953, Registre du commerce Argovie, (400)
Swiss Taxi Aargau GmbH, in Hunzenschwil, CHE-115.839.408, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623628).
Domizil neu:
Sonnenrain 7, 5502 Hunzenschwil.
Numéro de publication: 6623628, Registre du commerce Argovie, (400)
Swiss Taxi Aargau GmbH, in Hunzenschwil, CH-400.4.033.081-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S. 1, Publ. 5735124).
Domizil neu:
Unterer Wannenrain 6, 5502 Hunzenschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aegeter, Ulrich, von Gurzelen, in Hunzenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegeter, Pascal, von Gurzelen, in Hunzenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Aegeter, Jelena, lettische Staatsangehörige, in Hunzenschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.