Renseignements sur Surer Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Surer Holding AG
- Surer Holding AG a son siège social à Liestal, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 28.04.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Surer Holding AG est le suivant : CHE-109.558.289.
- Il y a 90 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: A. Ahmetaj Murgenthal GmbH, mit Sitz in Liestal, A. Baran Muttenz GmbH, mit Sitz in Liestal, A. Delevic Holderbank (AG) GmbH, mit Sitz in Liestal.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.04.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Liestal
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.005.444-1
IDE/TVA
CHE-109.558.289
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Verwaltung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ramseier Treuhand AG | Pratteln | 30.12.2019 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 22.01.2014 | 29.12.2019 | |
Testor Treuhand AG | Basel | 01.04.2008 | 21.01.2014 | |
Peter Schaffner Treuhand- und Revisionsbüro | Hersberg | <2004 | 31.03.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- TRETOR INVEST AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Surer Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005734699, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Surer Holding AG, in Liestal, CHE-109.558.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795315).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surer, Fritz, von Arisdorf, in Kerns, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arisdorf].
Numéro de publication: HR02-1004795315, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Surer Holding AG, in Liestal, CHE-109.558.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3377391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier Treuhand AG (CHE-107.794.531), in Pratteln, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3377391, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Surer Holding AG, in Liestal, CHE-109.558.289, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2015, Publ. 2201495).
Statutenänderung:
17.02.2017.
Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 60.00 (Stimmrechtsaktien) und [bisher: 1'250 Namenaktien zu CHF 200.00]980 Namenaktien zu CHF 200.00 [bisher: 1'250 Namenaktien zu CHF 200.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.