Renseignements sur Subing Ben GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Subing Ben GmbH
- Subing Ben GmbH a son siège social à Basel et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- L’entreprise a été fondée en 11.12.2015 et a une personne à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 19.09.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Subing Ben GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-491.537.744.
- Il y a 12 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Architekt Leitgeb GmbH, Dvise Consulting GmbH, FUCHS Media GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.12.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.4.005.019-8
IDE/TVA
CHE-491.537.744
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Patente, Lizenzen und andere immaterielle Rechte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Kleinhafen GmbH
- Subing Ben LLC
- Kleinhafen Sagl
- Kleinhafen Sàrl
- Subing Ben Sàrl
- Kleinhafen Ltd liab. Co
- Subing Ben Sagl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Subing Ben GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005840941, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kleinhafen GmbH, in Basel, CHE-491.537.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707983).
Statutenänderung:
07.08.2023.
Firma neu:
Subing Ben GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Subing Ben Sàrl) (Subing Ben Sagl) (Subing Ben LLC).
Domizil neu:
Horburgstrasse 22, 4057 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Patente, Lizenzen und andere immaterielle Rechte sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grumbinaite, Indre, litauische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Korkut, Mehmet Dogan Safak, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Olivetti Ben Torres, Priska, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ben Torres, Subing, dominicanischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 480 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004707983, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kleinhafen GmbH, in Basel, CHE-491.537.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3999135).
Domizil neu:
Feldbergstr. 39, 4057 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ben Torres, Subing, dominicanischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Grumbinaite, Indre, litauische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3999135, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kleinhafen GmbH, in Basel, CHE-491.537.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lachenmeier, Nicole Margrit, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hil, Darjan, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grumbinaite, Indre, litauische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ben Torres, Subing, dominicanischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Korkut, Mehmet Dogan Safak, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Olivetti Ben Torres, Priska, von Basel, in Basel, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.