Renseignements sur Strub AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Strub AG
- Strub AG à Lyss est une Société anonyme du domaine «Serrurerie, forge et atelier». Strub AG est actif.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Le 17.08.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-108.090.415.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Werner Hans Hauser,
Manfred Erhard Strub,
Heidi Kiener-Strub
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.09.1956
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lyss
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.002.476-8
IDE/TVA
CHE-108.090.415
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und der Handel mit Metallwaren und Spenglereiartikeln. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen ergreifen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Geschäftszweck direkt oder indirekt zu fördern oder die damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
COT Treuhand AG | Lyss | 02.07.2009 | 15.09.2010 | |
Fuchs + Partner Treuhand AG | Bern | 02.04.2007 | 01.07.2009 | |
Bommer + Partner Treuhand KLG | Bern | <2004 | 01.04.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Strub AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005272122, Registre du commerce Berne, (36)
Strub AG, in Lyss, CHE-108.090.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S.5, Publ. 5814324).
Statutenänderung:
27.05.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und der Handel mit Metallwaren und Spenglereiartikeln. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen ergreifen und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Geschäftszweck direkt oder indirekt zu fördern oder die damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.05.2021 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt und je CHF 900.00 pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.08.2021 festgestellt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Manfred, von Läufelfingen, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kiener-Strub, Heidi, von Muri bei Bern, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feldmeilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hauser, Werner, von Remigen, in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: SR05-0000003325, Registre du commerce Berne
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 03.06.2021, Mehrfache Veröffentlichung: 01.06.2021, 02.06.2021 Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.06.2024 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Christoph Kaiser, Marktplatz 9a, 3250 Lyss Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Strub AG
Notar Christoph Kaiser Marktplatz 9a
Numéro de publication: SR05-0000003316, Registre du commerce Berne
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 02.06.2021, Mehrfache Veröffentlichung: 01.06.2021, 03.06.2021 Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.06.2024 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Christoph Kaiser, Marktplatz 9a, 3250 Lyss Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Strub AG
Notar Christoph Kaiser Marktplatz 9a
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.