Manfred Erhard Strub
domicilié à Lyss, de Läufelfingen Mandats actifs: Strub AG, Bertrams-Sabu AG et plus Connecté à: Werner Hans Hauser, Heidi Kiener-Strub, Judith-Claire Strub et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Manfred Erhard Strub" à jour.Vous suivez maintenant "Manfred Erhard Strub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Manfred Erhard Strub" à jour.Vous suivez maintenant "Manfred Erhard Strub".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Manfred Erhard Strub
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Manfred Erhard Strub
Serrurerie, forge et atelier
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
Production du produits métalliques
Serrurerie, forge et atelier
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
Production du produits métalliques
Personnes privées avec le nom Manfred Erhard Strub
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Manfred Erhard Strub
Numéro de publication: HR02-1005953453, Registre du commerce Berne, (36)
Strub & Blaser AG, in Lyss, CHE-106.077.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912283).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Manfred, von Läufelfingen, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Strub, Judith-Claire, von Läufelfingen, in Busswil BE (Lyss), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Strub-Vonesch, Denise, von Läufelfingen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Strub, Anna-Katarina, von Läufelfingen, in Kehrsatz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strub, Charlotte, von Läufelfingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005912283, Registre du commerce Berne, (36)
Strub & Blaser AG, in Lyss, CHE-106.077.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307144).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Manfred, von Läufelfingen, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Strub, Judith-Claire, von Läufelfingen, in Busswil BE (Lyss), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strub-Vonesch, Denise, von Läufelfingen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005587244, Registre du commerce Berne, (36)
Bertrams-Sabu AG, in Brügg, CHE-103.062.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, S.0, Publ. 6732392).
Statutenänderung:
13.10.2022.
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
Juraweg 5+7, 3292 Busswil BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, der Vertrieb und der Handel mit Ofenrohrzubehör und ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten, belasten oder veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Urs, von Läufelfingen, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Manfred Erhard, von Läufelfingen, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Strub, Denise Therese, von Läufelfingen und Ettiswil, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Läufelfingen und Ettiswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Strub, Judith-Claire, von Läufelfingen, in Busswil BE (Lyss), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.