Renseignements sur Ström SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ström SA
- Ström SA avec son siège à Bussigny est une Société anonyme du domaine «Autres activités libérales». Ström SA est actif.
- Ström SA a été fondée le 25.10.2017.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 08.11.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-187.060.364.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Climacy SA, Torergy SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.10.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bussigny
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.072.009-4
IDE/TVA
CHE-187.060.364
Secteur
Autres activités libérales
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but tous conseils et prestation, notamment dans les domaines de la domotique, de l'énergie renouvelable et de l'informatique, ainsi que toutes activités commerciales en rapport avec son but, en particulier le développement, l'achat, la vente, le commerce, le montage, le développement, la construction, l'installation et la maintenance de tous équipements et logiciels (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- atShome AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ström SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005880031, Registre du commerce Vaud, (550)
Ström SA, à Crissier, CHE-187.060.364 (FOSC du 22.03.2019, p. 0/1004594196). Statuts modifiés le 26.09.2023. Siège transféré à Bussigny.
Nouvelle adresse:
Chemin de Bussenius 3, 1030 Bussigny. Söderström Thomas et Söderström Ana sont maintenant à Bussigny.
Numéro de publication: HR02-1004593782, Registre du commerce Berne, (36)
atShome AG, in Thun, CHE-187.060.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046583). Die Gesellschaft (neu: Ström SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Crissier im Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004594196, Registre du commerce Vaud, (550)
atShome AG, précédemment à Thun, CHE-187.060.364 (FOSC du 09.02.2018, p. 0/4046583). Statuts modifiés le 7 mars 2019. Siège transféré à Crissier.
Nouvelle adresse:
Rue du Jura 14, 1023 Crissier.
Nouvelle raison de commerce:
Ström SA.
Nouveau but:
la société a pour but tous conseils et prestation, notamment dans les domaines de la domotique, de l'énergie renouvelable et de l'informatique, ainsi que toutes activités commerciales en rapport avec son but, en particulier le développement, l'achat, la vente, le commerce, le montage, le développement, la construction, l'installation et la maintenance de tous équipements et logiciels (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 10'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Nouvelles formes des communications aux actionnaires:
par écrit (pli simple) ou par courriel. Miehlbradt Yann n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Administration:
Söderström Thomas, de Rougemont, président, et Söderström Ana, du Bourg-en-Lavaux, tous deux à Thoune, avec signature individuelle. Selon déclaration du 12 octobre 2017, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.