Renseignements sur Stiftung Thomas Dubs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Thomas Dubs
- Stiftung Thomas Dubs a son siège social à Zürich et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction se compose de 6 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 19.04.2023.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-113.539.912.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Philippe Jean-Antoine Stuebi,
Ute Barth,
Franz Rudolf Krähenbühl,
Marina Porobic Dedovic
les plus récents personnes habilitée à signer
Philippe Jean-Antoine Stuebi,
Ute Barth,
Franz Rudolf Krähenbühl,
Marina Porobic Dedovic,
Christian Siegrist
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.03.2007
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.001.419-3
IDE/TVA
CHE-113.539.912
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Förderung kultureller Werte im Allgemeinen und die Förderung pädagogischer Werte im Zusammenhang mit Kunst im Besonderen. Die Stiftung hat die Aufgabe, das Werk von Thomas Dubs, bezeichnet als 'Stiftung Thomas Dubs', der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Wesentliche und die Berechtigung der 'Stiftung Thomas Dubs' ist dabei der pädagogische, vermittelnde Hintergrund und die Förderung des in jedem Menschen innewohnenden Kreativitätspotentials. Im Einklang mit dem Zweck der Stiftung kann diese weltweit auch andere Stiftungen und Organisationen, die auf gleiche oder ähnliche Zwecke ausgerichtet sind, unterstützen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wimobag GmbH | Ehrendingen | 06.07.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revisag GmbH | Döttingen | 04.04.2007 | 05.07.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sammlung T, Stiftung Thomas Dubs
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Thomas Dubs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005726976, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Thomas Dubs, in Zürich, CHE-113.539.912, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordan, Amaury, von Rueyres, in Thalwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Funk Santschi, Daniela, von Sigriswil, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Ute, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stübi, Philippe Jean-Antoine, von Buchrain, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krähenbühl, Franz Rudolf, von Wimmis, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porobic Dedovic, Marina, kroatische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005471658, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Thomas Dubs, in Zürich, CHE-113.539.912, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk Santschi, Daniela, von Sigriswil, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Christian, von Wil (ZH), in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004870768, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Thomas Dubs, in Zürich, CHE-113.539.912, Stiftung (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004868860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubs, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.